KRS 0000234181
NIP6652734903
REGON30005325700000
NazwaATI4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATI4
Data rejestracji 12 maj 2005 (19 lat temu) 12 maj 2005
Data usunięcia 31 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 166, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIWZBIGNIEW BACHTA
Wspólnik
2005-05-12
2007-02-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
ROBERT JAROSŁAW BACHTA
Wspólnik
2005-05-12
2018-01-31
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA KLEŚTA
Wspólnik
2005-05-12
2009-03-11
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
MARCIN MUZYKIEWICZ
Wspólnik
2005-05-12
2018-01-31
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO); PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MARCIN MUZYKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-05-12
2009-03-11
MARCIN MUZYKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-11
2010-01-14
KRZYSZTOF STANISŁAW KLEŚTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-12
2006-10-02
MARCIN MUZYKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-05-11
2018-01-31
ROBERT JAROSŁAW BACHTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-11
2014-06-17
MARCIN MUZYKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-01-14
2010-09-17
ROBERT JAROSŁAW BACHTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-12
2009-03-11
ROBERT JAROSŁAW BACHTA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-11
2010-01-14
2005-05-12
2005-12-29
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 16, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie