KRS 0000234134
NIP7772834855
REGON30005577600000
NazwaLEPIKO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLEPIKO DEVELOPER
Data rejestracji 17 maj 2005 (19 lat temu) 17 maj 2005
Data usunięcia 10 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKÓRZEWSKA, 19, SKÓRZEWO, 60-185, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7772834855
data rejestracji 08 cze 2005
status Czynny
12907600082001001644960005
BS9076 Centrala
pl. Niepodległości 31 62-035 poznański POLSKA
23907600082001001644960001
BS9076 Centrala
pl. Niepodległości 31 62-035 poznański POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMJOANNA SOWIŃSKA
Beneficjent
JOANNA SOWIŃSKA
zgłaszający - komplementariusz
EWA KOTECKA-SOWIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA PRUSINKIEWICZ
Beneficjent
EWA KOTECKA-SOWIŃSKA
Beneficjent
Wspólnik
2005-05-17
2007-12-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
63984351900000
Wspólnik
2005-05-17
2007-12-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
00477303500000
EWA MARIA DYBIZBAŃSKA
Wspólnik
2007-12-12
2016-10-10
14.214 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 710.700 ZŁ
GRZEGORZ MACIEJ MARCINIAK
Wspólnik
2007-12-12
2008-10-03
4.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 212.500 ZŁ
MARTA JURAS
Wspólnik
2010-08-11
2016-10-10
15.736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 786.800,00 ZŁ
Wspólnik
2008-09-09
2010-12-16
9.786 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 489.300 ZŁ
63984351900000
BARBARA STANISZEWSKA
Prokurent
2010-02-03
2016-10-10
ODDZIELNA
EWA MARIA DYBIZBAŃSKA
Prokurent
2011-01-26
2016-10-10
ODDZIELNA
KAJETAN KRZYSZTOF DYBIZBAŃSKI
Prokurent
2010-03-05
2011-01-26
ODDZIELNA
JOANNA SOWIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
POSIADA 60 % UDZIAŁU W ZYSKACH
POSIADA 50 % UDZIALOW W SPOLCE Z O.O. BEDACEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPOLKI KOMADYTOWEJ
JUSTYNA PRUSINKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
POSREDNI BENEFICJENT POSIADA 50 % UDZIAŁOW W SPOLCE Z O.O. BEDACEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPOLKI KOMANDYTOWEJ
EWA KOTECKA-SOWIŃSKA
Beneficjent
PREZEZS ZARZADU W SPOLCE Z O.O. BEDACEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPOLCE KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
HENRYK BEGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-17
2006-05-23
MAREK MARCINKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-17
2006-05-23
BARBARA STANISZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2010-02-03
MARTA JURAS
PREZES ZARZĄDU
2011-01-26
2016-10-10
ROBERT GRZEGORZ PLACKO
PREZES ZARZĄDU
2006-05-23
2007-07-25
HENRYK BEGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-25
2007-12-12
KRZYSZTOF IGNACY DYBIZBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-25
2010-02-03
KRZYSZTOF IGNACY DYBIZBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-03
2011-01-26
GRZEGORZ MACIEJ MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-12
2008-12-01
2005-05-17
2008-06-09
BDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-17
2006-05-23
OBORNICKA, 8A, JELONEK, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie