KRS 0000234126
NIP6782853517
REGON97796608000000
Nazwa"R-LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaR-LINE
Data rejestracji 11 maj 2005 (19 lat temu) 11 maj 2005
Data usunięcia 12 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŻUCHOWSKA, 20A, ZIELONA GÓRA, 65-364, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6782853517
data rejestracji 01 maj 2005
status Czynny
23105014451000009080385165
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
44105014451000009031229843
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
49105014451000009031229850
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIWOJCIECH TOMASZ LEPIARCZYK
Beneficjent
VIOLETTA ANTONINA LEPIARCZYK
Beneficjent
WOJCIECH TOMASZ LEPIARCZYK
zgłaszający - wspólnik spółki
ROMAN SZYMCZAK
Wspólnik
2005-05-11
2008-01-18
321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160500,00 ZŁ
WOJCIECH ANDRZEJ LEPIARCZYK
Wspólnik
2005-05-11
2008-09-12
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260000,00 ZŁ
WOJCIECH TOMASZ LEPIARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
VIOLETTA ANTONINA LEPIARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY "PREZESEM ZARZĄDU".
ROMAN SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-05-11
2007-11-27
WOJCIECH ANDRZEJ LEPIARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-11
2007-11-27
WOJCIECH ANDRZEJ LEPIARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-27
2008-09-12
2005-05-11
2008-01-18
MALCZEWSKIEGO, 59, ZIELONA GÓRA, 65-140, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie