KRS 0000233860
NIP5832898126
REGON22005730800000
NazwaKLIMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKLIMTECH
Data rejestracji 09 maj 2005 (19 lat temu) 09 maj 2005
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIEGAŃSKIEGO, 10, GDAŃSK, 80-807, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHANTONI KOMAR
Beneficjent
MARIUSZ STANISŁAW BEZULSKI
Beneficjent
MARIUSZ STANISŁAW BEZULSKI
reprezentant
ANTONI KOMAR
Wspólnik
2005-05-09
2021-06-21
600 UDZIAŁÓW - 60.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIUSZ STANISŁAW BEZULSKI
Wspólnik
2005-05-09
2021-06-21
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ
ANTONI KOMAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ STANISŁAW BEZULSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
ANTONI KOMAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-09
2015-08-18
MARIUSZ STANISŁAW BEZULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-09
2021-06-21
2005-05-09
2006-02-09
BIEGAŃSKIEGO, 16, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie