KRS 0000233663
NIP5252035934
REGON01289802600000
NazwaMIODOSYTNIA I PRZEMYSŁ MIODOWO-PSZCZELNICZY K. MIESZKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMIODOSYTNIA I PRZEMYSŁ MIODOWO-PSZCZELNICZY K. MIESZKOWSKI
Data rejestracji 12 maj 2005 (19 lat temu) 12 maj 2005
Data usunięcia 02 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRZYWE KOŁO, 8/10, WARSZAWA, 00-270, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000000
Dane podatkowe
NIP 5252035934
data rejestracji 01 maj 1998
status Czynny
80801310162002001581760001
BS8013 Oddział Jabłonna
ul. Modlińska 152 05-110 legionowski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAKRZYSZTOF JAN DERESIEWICZ
Beneficjent
AGNIESZKA EWA ŻABOKLICKA
Beneficjent
ADAM OLAF DERESIEWICZ
Beneficjent
AGNIESZKA EWA ŻABOKLICKA
reprezentant
ADAM OLAF DERESIEWICZ
reprezentant
KRZYSZTOF JAN DERESIEWICZ
reprezentant
KRZYSZTOF JAN DERESIEWICZ
Likwidator
2006-07-21
2007-02-21
AGNIESZKA EWA ŻABOKLICKA
Likwidator
2006-07-21
2007-02-21
TOMASZ PAKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2020-10-02
WANDA BEYNA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2020-10-02
TERESA DERESIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2020-10-02
KRZYSZTOF JAN DERESIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGNIESZKA EWA ŻABOKLICKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM OLAF DERESIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA ZA SPÓŁKĘ.
KRZYSZTOF JAN DERESIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-05-12
2006-07-21
AGNIESZKA EWA ŻABOKLICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-12
2006-07-21
KRZYSZTOF JAN DERESIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-02-21
2020-10-02
AGNIESZKA EWA ŻABOKLICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-21
2009-07-01
AGNIESZKA EWA ŻABOKLICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-01
2020-10-02
ADAM OLAF DERESIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-20
2009-07-01
ADAM OLAF DERESIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-01
2020-10-02
2005-05-12
2006-07-21
MIODOSYTNIA I PRZEMYSŁ MIODOWO-PSZCZELNICZY K. MIESZKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
2006-07-21
2007-02-21
MIODOSYTNIA I PRZEMYSŁ MIODOWO-PSZCZELNICZY K. MIESZKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie