KRS 0000233653
NIP8982064163
REGON02003377400000
Nazwa"BUKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUKAT
Data rejestracji 02 maj 2005 (19 lat temu) 02 maj 2005
Data usunięcia 01 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-522, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAMINH NGHIA BUI
Wspólnik
2005-05-02
2010-11-24
90 (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
THI HIEN KHUAT
Wspólnik
2005-05-02
2019-02-01
10 (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
VAN TRUONG DAO
Wspólnik
2010-11-24
2019-02-01
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
1978-03-01
THANH BINH DAO
Likwidator
2017-05-23
2019-02-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MINH NGHIA BUI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-02
2010-11-24
THI HIEN KHUAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-02
2007-04-04
THI BICH NGOC DAO
PREZES ZARZĄDU
2010-11-24
2013-06-11
THANH BINH DAO
PREZES ZARZĄDU
2013-06-11
2017-05-23
2005-05-02
2017-05-23
"BUKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-02
2007-04-04
KAROLA SZYMANOWSKIEGO, 6, WROCŁAW, 51-609, WROCŁAW, POLSKA
2007-04-04
2010-11-24
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 85 B, WROCŁAW, 51-166, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie