KRS 0000233501
NIP5691768567
REGON14010487000000
NazwaORIENTAL BIZCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORIENTAL BIZCON
Data rejestracji 29 kwi 2005 (19 lat temu) 29 kwi 2005
Data usunięcia 23 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIDNICKA, 17, TYNIEC MAŁY, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #7912 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHYONG HYEOK SEO
Wspólnik
2005-04-29
2007-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MOON HO KIM
Wspólnik
2007-02-08
2023-11-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
YONG HYEOK SEO
Prokurent
2005-07-13
2007-03-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PREZESEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
YONG HYEOK SEO
PREZES ZARZĄDU
2005-04-29
2005-07-13
KYUNG SEON HONG
PREZES ZARZĄDU
2005-07-13
2007-03-12
INGEUN BAE
PREZES ZARZĄDU
2007-03-12
2007-09-03
KYUNG SEON HONG
PREZES ZARZĄD
2007-09-03
2009-02-04
KYUNG SEON HONG
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-04
2009-09-28
MOON HO KIM
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-03
2008-08-13
SUNOK KIM
PREZES ZARZĄDU
2009-02-04
2009-09-28
SUNOK KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-28
2023-11-23
SANGHO KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-04
2009-09-28
SANGHO KIM
PREZES ZARZĄDU
2009-09-28
2023-11-23
2005-04-29
2005-07-13
KOPERNIKA, 38, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
2005-07-13
2009-02-04
NAPOLEOŃSKA, 2, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie