KRS 0000233073
NIP6792846335
REGON12004149200000
NazwaDELTA DORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELTA DORE POLSKA
Data rejestracji 25 kwi 2005 (19 lat temu) 25 kwi 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAZOWIECKA, 25, KRAKÓW, 30-019, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792846335
data rejestracji 12 maj 2005
status Czynny
22160010130002001166340030
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
29160010130002001166340001
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEFABIENNE MAINARDI-RENAULT
Beneficjent
1963-08-02
VALERIE RENAULT-HOARAU
Beneficjent
1962-02-11
MONIQUE CELIMON-RENAULT
Beneficjent
1939-07-22
ALBERTO VALLAURI
Beneficjent
1976-02-18
ALBERTO VALLAURI
zgłaszający - członek zarządu
1976-02-18
JOËL EMMANUEL ARSÈNE RENAULT
Beneficjent
1935-08-22
NATHALIE RÉGINE MICHÈLE LEVY-RENAULT
Beneficjent
1966-06-28
DELTA DORE FINANCE S.A.
Wspólnik
2005-04-25
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BEATA MARIA KRZYŻAK
Prokurent
2010-02-16
PROKURA SAMOISTNA
FABIENNE MAINARDI-RENAULT
Beneficjent
POSIADA 16% AKCJI W J.M.R. PHI SAS POSIADAJĄCEJ 69,95% AKCJI W SPÓŁCE DELTA DORE FINANCE SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DELTA DORE POLSKA SP. Z O.O.. UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DO SPRAWOWANIA KONTROLI NAD SPÓŁKĄ SĄ WYKONYWANE POPRZEZ POSIADANIE PRAWA GŁOSU, CO UMOŻLIWIA PODEJMOWANIE DECYZJI NA WALNYCH ZGROMADZENIACH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP ORAZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA LUB ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP.
VALERIE RENAULT-HOARAU
Beneficjent
POSIADA 16% AKCJI W J.M.R. PHI SAS POSIADAJĄCEJ 69,95% AKCJI W SPÓŁCE DELTA DORE FINANCE SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DELTA DORE POLSKA SP. Z O.O.. UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DO SPRAWOWANIA KONTROLI NAD SPÓŁKĄ SĄ WYKONYWANE POPRZEZ POSIADANIE PRAWA GŁOSU, CO UMOŻLIWIA PODEJMOWANIE DECYZJI NA WALNYCH ZGROMADZENIACH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP ORAZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA LUB ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP.
MONIQUE CELIMON-RENAULT
Beneficjent
POSIADA 24,5% AKCJI W J.M.R. PHI SAS POSIADAJĄCEJ 69,95% AKCJI W SPÓŁCE DELTA DORE FINANCE SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DELTA DORE POLSKA SP. Z O.O. UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DO SPRAWOWANIA KONTROLI NAD SPÓŁKĄ SĄ WYKONYWANE POPRZEZ POSIADANIE PRAWA GŁOSU, CO UMOŻLIWIA PODEJMOWANIE DECYZJI NA WALNYCH ZGROMADZENIACH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP ORAZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA LUB ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP.
JOËL EMMANUEL ARSÈNE RENAULT
Beneficjent
POSIADA 24,25% AKCJI W J.M.R. PHI SAS POSIADAJĄCEJ 69,95% AKCJI W SPÓŁCE DELTA DORE FINANCE SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DELTA DORE POLSKA SP. Z O.O.. PONADTO JEST PREZESEM ZARZĄDU J.M.R. PHI SAS ORAZ CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ DELTA DORE FINANCE SA. UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DO SPRAWOWANIA KONTROLI NAD SPÓŁKĄ SĄ WYKONYWANE POPRZEZ POSIADANIE PRAWA GŁOSU, CO UMOŻLIWIA PODEJMOWANIE DECYZJI NA WALNYCH ZGROMADZENIACH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP ORAZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA LUB ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP.
NATHALIE RÉGINE MICHÈLE LEVY-RENAULT
Beneficjent
POSIADA 16% AKCJI W J.M.R. PHI SAS POSIADAJĄCEJ 69,95% AKCJI W SPÓŁCE DELTA DORE FINANCE SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DELTA DORE POLSKA SP. Z O.O. PONADTO JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ DELTA DORE FINANCE SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DELTA DORE POLSKA SP. Z O.O. UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DO SPRAWOWANIA KONTROLI NAD SPÓŁKĄ SĄ WYKONYWANE POPRZEZ POSIADANIE PRAWA GŁOSU, CO UMOŻLIWIA PODEJMOWANIE DECYZJI NA WALNYCH ZGROMADZENIACH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP ORAZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA LUB ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH SPÓŁEK Z GRUPY DELTA DORE GROUP.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
FRANCK OLIVIER CHALIN
PREZES ZARZĄDU
2009-02-05
2010-02-04
BENOÎT MONEUSE
PREZES ZARZĄDU
2010-02-04
2014-07-30
BODEN DOLLIE
PREZES ZARZĄDU
2014-07-30
2018-03-13
ERIC CHRISTOPHE CHENU
PREZES ZARZĄDU
2018-03-13
2021-06-17
ALBERTO VALLAURI
PREZES ZARZĄDU
2021-06-17
1976-02-18
CHRISTOPHE MARC RENAULT
PREZES ZARZĄDU
2005-04-25
2009-02-05
DANIEL RENE TUNIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-25
2009-02-05
PRZEMYSŁAW MATHIAS SZYMALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-25
2010-01-25
FRANCK OLIVIER CHALIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-25
2009-02-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6213597.66 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6213597.66 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 5489942.96 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4092.9 |
III. Usługi obce | 154544.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 180077.7 |
V. Wynagrodzenia | 35622.18 |
– pension | 16585.9 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5115605.63 |
– emerytalne | 5100013.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 723654.7 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 10.83 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 215057.27 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 215030.02 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27011.92 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 675.51 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 675.51 |
– dla jednostek powiązanych | 675.51 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 534944.67 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 72637 |
J. Podatek dochodowy | 462307.67 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1730300.84 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 876551.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 214243.36 |
VI. Zysk (strata) netto | 462307.67 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 853749.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 30514.69 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 823235.12 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 126014.85 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 664934.43 |
– Do 12 miesięcy | 664934.43 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 1730300.84 |
A. Aktywa trwałe | 104922.5 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 104922.5 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 104922.5 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1625378.34 |
I. Zapasy | 79221.25 |
II. Należności krótkoterminowe | 855857.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 805800.62 |
– do 12 miesięcy | 805800.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 690299.46 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 690299.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 690299.46 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2005-04-25
2010-02-16
KALWARYJSKA, 63, KRAKÓW, 30-504, KRAKÓW, POLSKA
2010-02-16
2013-04-17
BRODOWICZA, 8, KRAKÓW, 31-518, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie