KRS 0000233037
NIP8641840293
REGON26002315200000
NazwaGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGM
Data rejestracji 28 kwi 2005 (19 lat temu) 28 kwi 2005
Data usunięcia 24 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRÓJCA, 30, ZAWICHOST, 27-630, ZAWICHOST, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHJACEK WALDEMAR MILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2007-10-22
ANNA MIROSŁAWA GUTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2007-10-22
MONIKA MARIA MILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2007-10-22
EDWARD GUTOWSKI
Wspólnik
2005-04-28
2007-10-22
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
JACEK WALDEMAR MILEWSKI
Wspólnik
2005-04-28
2014-09-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
Wspólnik
2006-12-14
2015-02-24
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁ
01731909100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
MONIKA MILEWSKA
PREZES
2007-10-22
2015-02-24
EDWARD GUTOWSKI
PREZES
2005-04-28
2007-10-22
JACEK WALDEMAR MILEWSKI
WICEPREZES
2005-04-28
2006-07-26
2005-04-28
2005-05-16
TRÓJECKA, 30, ZAWICHOST, 27-630, ZAWICHOST, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie