KRS 0000232975
REGON14010612900000
NazwaAB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAB CONSULTING
Data rejestracji 22 kwi 2005 (19 lat temu) 22 kwi 2005
Data usunięcia 23 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WENECJI, 5, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATOMASZ JAKUB PIETRZAK
Wspólnik
2005-04-22
2006-09-01
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,-ZŁ
ARTUR GRZEGORZ ŚWISTAK
Wspólnik
2005-04-22
2006-07-10
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16000,00 ZŁ
ROBERT CEZARY ŚWISTAK
Wspólnik
2005-04-22
2006-09-01
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,-ZŁ
GRAŻYNA BARBARA ADAMCZYK
Wspólnik
2006-09-01
2008-07-11
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000 PLN
KAZIMIERZ JAN DRZEWIECKI
Wspólnik
2006-09-01
2008-07-11
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 PLN
SEBASTIAN PAWEŁ JASIOŁEK
Wspólnik
2008-07-11
2023-05-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ.
NHAT QUANG TRAN
Prokurent
2005-08-11
2006-07-10
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ JAKUB PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-22
2006-09-01
ARTUR GRZEGORZ ŚWISTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-22
2006-07-10
ROBERT CEZARY ŚWISTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-22
2006-09-01
SEBASTIAN PAWEŁ JASIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2008-07-11
2023-05-23
GRAŻYNA BARBARA ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-01
2008-07-11
2005-04-22
2006-09-01
VIETPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-01
2008-07-11
RAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-22
2006-09-01
KRUCZA, 12, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2006-09-01
2008-07-11
OŚWIĘCIMSKA, 398A, BIERUŃ, 43-150, BIERUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie