KRS 0000232733
NIP9471917441
REGON10001821500000
Nazwa"ŁÓDŹ POLSKIE SALONY OPTYCZNE PIĘKNE OCZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŁÓDŹ POLSKIE SALONY OPTYCZNE PIĘKNE OCZY
Data rejestracji 20 kwi 2005 (19 lat temu) 20 kwi 2005
Data usunięcia 27 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres --------------------, ----------, ŁÓDŹ, ---------------, --------------------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #3340Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAIWONA WIOLETTA BROŻYNA
Wspólnik
2005-04-20
2006-10-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
MONIKA SYLWIA KOPEĆ
Wspólnik
2005-04-20
2006-10-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
ZDZISŁAW STACHULA
Wspólnik
2006-10-17
2019-05-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ADAM TOMASZ OSIŃSKI
Wspólnik
2006-10-17
2008-01-07
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MAREK WIESŁAW JANKOWSKI
Wspólnik
2008-01-07
2019-05-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IWONA WIOLETTA BROŻYNA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-20
2006-10-17
MONIKA SYLWIA KOPEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-20
2006-10-17
ADAM TOMASZ OSIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-17
2019-05-27
ZDZISŁAW STACHULA
PREZES ZARZĄDU
2006-10-17
2019-05-27
2005-04-20
2013-08-28
SZPARAGOWA, 7, ŁÓDŹ, 91-211, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie