KRS 0000232694
NIP6270017597
REGON00811867500000
NazwaARTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARTAX
Data rejestracji 19 kwi 2005 (19 lat temu) 19 kwi 2005
Data usunięcia 30 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁAWKA, 5, KATOWICE, 40-833, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6270017597
data rejestracji 01 mar 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAWIESŁAW LEWANDOWSKI
Beneficjent
BOŻENA MARIA LEWANDOWSKA
Beneficjent
WIESŁAW LEWANDOWSKI
reprezentant
WIESŁAW LEWANDOWSKI
Likwidator
2021-02-10
2021-11-30
BOŻENA MARIA LEWANDOWSKA
Wspólnik
2005-04-19
2021-11-30
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.600,00 ZŁ
MATEUSZ FILIP LEWANDOWSKI
Wspólnik
2005-04-19
2021-02-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WIESŁAW LEWANDOWSKI
Wspólnik
2007-02-12
2021-11-30
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 400,00ZŁ
WIESŁAW LEWANDOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BOŻENA MARIA LEWANDOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEŻELI KWOTA ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 1.000 EURO, JEŻELI KWOTA ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 1.000 EURO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
BOŻENA MARIA LEWANDOWSKA
PREZES
2005-04-19
2021-02-10
2005-04-19
2021-02-10
ARTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie