KRS 0000232611
NIP2030000081
REGON20001216100000
NazwaUZDAROJI AKCINE BENDROVE "ALKESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaUZDAROJI AKCINE BENDROVE "ALKESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaUZDAROJI AKCINE BENDROVE "ALKESTA" UZDAROJI AKCINE BENDROVE UZDAROJI AKCINE BENDROVE
Data rejestracji 19 kwi 2005 (19 lat temu) 19 kwi 2005
Data usunięcia 10 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO, 24, BIAŁYSTOK, 15-545, BIAŁYSTOK, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego NAUJOJI, 118, ALYTUS, LITWA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 2030000081
data rejestracji 01 maj 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lis 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADAUDRUTE SIRTAUTIENE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-04-19
2006-01-03
TADAS PUISYS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-01-03
2012-01-30
RIMANTAS MORKUNAS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-01-30
2022-01-28
PAWEŁ IGNATOWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2022-01-28
2022-11-10
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTOR GENERALNY
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
VYTAUTAS ZAMBACEVICIUS
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2005-04-19
2012-01-30
REGINA MARTUTAITIENE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-19
2012-01-30
DIONYZAS KERSEVICIUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-19
2012-01-30
ALBINAS ZABLACKAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-19
2012-01-30
RIMANTAS MORKUNAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-19
2012-01-30
RIMANTAS MORKUNAS
DYREKTOR GENERALNY
2012-01-30
2022-11-10
2005-04-19
2017-10-27
UZDAROJI AKCINE BENDROVE "ALKESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-19
2012-01-30
CIOŁKOWSKIEGO, 24, BIAŁYSTOK, 15-545, BIAŁYSTOK, POLSKA
2012-01-30
2019-05-21
MODLIŃSKA, 310/312, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA
2019-05-21
2021-11-26
UL. PRZYTOROWA, 24, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
2005-04-19
2017-10-27
NAUJOJI, 118, ALYTUS, REPUBLIKA LITEWSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie