KRS 0000232383
NIP6762289261
REGON12002770100000
NazwaLOGISYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOGISYS
Data rejestracji 13 kwi 2005 (19 lat temu) 13 kwi 2005
Data usunięcia 31 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTATNIA, 1C, KRAKÓW, 31-444, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 625000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHBARTOSZ ŁUKASZ JACYNA
Wspólnik
2005-04-13
2017-05-30
3.027 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.350 ZŁ
ŁUKASZ MIRIAM MUSIALSKI
Wspólnik
2005-04-13
2017-05-30
2.875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 143.750 ZŁ
DORIS FRIEDERIKE HOFFMANN JACYNA
Wspólnik
2005-04-13
2017-05-30
3.268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163.400 ZŁ
Wspólnik
2010-04-01
2016-07-25
1737(JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 86.850 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT)
24059690000000
Wspólnik
2017-05-30
2017-07-31
5902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 295.100,00 ZŁ
36065175000000
MICHAŁ KRZYSZTOF JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-11
2010-08-13
TOMASZ SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-04-01
2011-02-14
ALEKSANDER WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2011-02-14
2017-05-30
MARIA WICHER MUSIALSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2017-05-30
ALEKSANDER JACEK WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2009-09-11
DORIS FRIEDERIKE HOFFMANN JACYNA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2017-05-30
BARTOSZ ŁUKASZ JACYNA
Prokurent
2017-05-30
2017-07-31
SAMODZIELNA
JOANNA AGATA DYLĄG
Prokurent
2017-05-30
2017-07-31
SAMODZIELNA
JOANNA AGATA DYLĄG
Prokurent
2015-09-07
2016-07-25
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO) WYMAGA JEDNAK: A) ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI LUB KREDYTU, B) USTANOWIENIE HIPOTEKI, ZASTAWU LUB ZASTAWU REJESTROWEGO NA MAJĄTKU SPÓŁKI C) NABYCIE, ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI (LUB PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI), D) ZAWARCIE UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI, E) NABYCIE, ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH, F) ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 200.000 ZŁOTYCH
BARTOSZ ŁUKASZ JACYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-14
2012-12-05
BARTOSZ ŁUKASZ JACYNA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-05
2017-05-30
ŁUKASZ MIRIAM MUSIALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-14
2017-05-30
KRZYSZTOF MYTNIK
PREZES ZARZĄDU
2011-02-14
2012-12-05
JOANNA AGATA DYLĄG
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2017-05-30
MIKA TAPANI SURAKKA
PREZES ZARZĄDU
2017-05-30
2017-07-31
JARKKO RAINIERI RANTANEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-30
2017-07-31
BARTOSZ ŁUKASZ JACYNA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-13
2011-02-14
AKI JUHANI JUMPPANEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-30
2017-07-31
2005-04-13
2005-05-31
HALICKA, 9, KRAKÓW, 31-036, KRAKÓW, POLSKA
2005-05-31
2007-07-18
STASZICA, 12, KRAKÓW, 31-162, KRAKÓW, POLSKA
2007-07-18
2008-01-21
KRUPNICZA, 21A, KRAKÓW, 31-123, KRAKÓW, POLSKA
2008-01-21
2009-02-03
B. CHROBREGO, 28, KRAKÓW, 31-428, KRAKÓW, POLSKA
2009-02-03
2010-08-13
RĘKAWKA, 19, KRAKÓW, 30-535, KRAKÓW, POLSKA
2010-08-13
2012-06-29
DWERNICKIEGO, 6, KRAKÓW, 31-530, KRAKÓW, POLSKA
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Logisys
542 720,00 zł
346 515,25 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie