KRS 0000232195
NIP9542509006
REGON24001928400000
NazwaAGRO POWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRO POWER POLSKA
Data rejestracji 12 kwi 2005 (19 lat temu) 12 kwi 2005
Data usunięcia 19 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ORDONA, 7, KATOWICE, 40-164, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUJOHANN TERLER
Wspólnik
2005-04-12
2005-12-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
DUTU ROMEO GULER
Wspólnik
2005-12-09
2024-01-19
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
TOMASZ GAJAK
Prokurent
2005-12-09
2006-03-13
SAMOISTNA
BARTOSZ JERZY WRÓBLEWSKI
Likwidator
2006-03-13
2008-09-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ GAJAK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-12
2005-12-09
DUTU ROMEO GULER
PREZES ZARZĄDU
2005-12-09
2006-03-13
TOMASZ GAJAK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2024-01-19
DUTU ROMEO GULER
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2024-01-19
2005-04-12
2006-03-13
AGRO POWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-13
2008-09-01
AGRO POWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2005-04-12
2006-03-13
PORCELANOWA, 60, KATOWICE, 40-246, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie