KRS 0000232090
NIP7792243169
REGON63463054600000
Nazwa"PLEWA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLEWA POLSKA
Data rejestracji 18 kwi 2005 (19 lat temu) 18 kwi 2005
Data usunięcia 10 mar 2016 10 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POKRZYWNO, 3A, POZNAŃ, 61-315, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2344Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHJACOB PLEIN-WAGNER SOHNE STEINZEUGWARENFABRIK GMBH & CO. KG
Wspólnik
2005-04-18
2016-03-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
SŁAWOMIR WOJCIECH PYZIAK
Likwidator
2015-07-08
2016-03-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR WOJCIECH PYZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-18
2015-07-08
BERNDT ULRICH WAGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-18
2010-07-21
MICHAEL PLEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-13
2015-07-08
2005-04-18
2015-07-08
"PLEWA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-18
2008-11-26
ŚWIERZAWSKA, 10, POZNAŃ, 60-321, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie