KRS 0000231917
NIP7532330606
REGON16009958900000
NazwaSZNERSKI GUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSZNERSKI GUSS
Data rejestracji 07 kwi 2005 (19 lat temu) 07 kwi 2005
Data usunięcia 16 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 62, NYSA, 48-303, NYSA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7532330606
data rejestracji 21 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #2753Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2754A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2754B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWJERZY ZBIGNIEW SZNERSKI
Wspólnik
2005-04-07
2010-02-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00ZŁ
ANETA SZNERSKI
Wspólnik
2010-02-22
2023-11-16
100 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
JERZY ZBIGNIEW SZNERSKI
Prokurent
2013-09-23
2023-11-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO BĄDŹ TEŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
JERZY ZBIGNIEW SZNERSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-07
2013-09-23
ANETA SZNERSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-23
2023-11-16
2005-04-07
2008-10-23
67 A, PRZEŁĘK, 48-351, BIAŁA NYSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie