KRS 0000231682
Nazwa"PLURISERVICE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLURISERVICE POLSKA
Data rejestracji 01 kwi 2005 (19 lat temu) 01 kwi 2005
Data usunięcia 13 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ----, ----, WARSZAWA, ----, ----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5186Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2955Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGOO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGOUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #3340Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGOPLURISERVICE S.R.L. Z SIEDZIBĄ W RAVENNIE, WŁOCHY
Wspólnik
2005-04-01
2007-01-26
3.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192.000 ZŁOTYCH
CARLO SOLMI
Wspólnik
2005-04-01
2018-08-13
960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁOTYCH
PLURISERVICE S.P.A.
Wspólnik
2007-01-26
2018-08-13
3.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192.000 ZŁOTYCH
RAFAŁ KOPACZ
Prokurent
2006-02-09
2006-02-22
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK (PREZES) ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - DWÓCH (INNYCH NIŻ PREZES) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU (INNY NIŻ PREZES) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CARLO SOLMI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-01
2007-01-26
RAFAŁ KOPACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-01
2006-02-09
PAWEŁ STANISŁAW SIERADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-01
2006-02-09
MARCO TOMADIN
PREZES
2007-01-26
2018-08-13
2005-04-01
2013-09-06
ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie