KRS 0000231670
NIP6443230073
REGON24006663900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE "D-TKA" ŁACH SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE "D-TKA" ŁACH
Data rejestracji 06 kwi 2005 (19 lat temu) 06 kwi 2005
Data usunięcia 19 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres AKACJOWA, 23, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6443230073
data rejestracji 01 lip 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHRYSZARD MIECZYSŁAW PORADA
Wspólnik
2005-04-06
2012-03-07
DANUTA BUBAK
Wspólnik
2005-04-06
2005-12-27
ADRIAN PAWEŁ ŁACH
Wspólnik
2005-04-06
2005-12-27
RYSZARD JAN GUZY
Wspólnik
2005-04-06
2005-12-27
TADEUSZ ANTONI KAPUSTA
Wspólnik
2005-04-06
2005-12-27
LESZEK PIOTR PORADA
Wspólnik
2005-04-06
2012-03-07
RYSZARD WACŁAW REJMAN
Wspólnik
2005-04-06
2005-12-27
WIESŁAW JAN KULIG
Wspólnik
2005-04-06
2005-12-27
WIESŁAW AKSAMIT
Wspólnik
2005-04-06
2005-12-27
SŁAWOMIR JERZY STARCZYNOWSKI
Wspólnik
2005-04-06
2005-12-27
JANUSZ WŁODZIMIERZ ZŁOCKI
Beneficjent
KRZYSZTOF BUBAK
Beneficjent
ŁUKASZ ŁACH
Beneficjent
ADRIAN PAWEŁ ŁACH
Beneficjent
SŁAWOMIR JERZY STARCZYNOWSKI
reprezentant
JANUSZ WŁODZIMIERZ ZŁOCKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KRZYSZTOF BUBAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ŁUKASZ ŁACH
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ADRIAN PAWEŁ ŁACH
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
REPREZENTANT DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SPÓŁKI OSÓB TRZECICH
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH WYMAGANY JEST JEDEN PODPIS SPOŚRÓD WSPÓLNIKÓW WYZNACZONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
SŁAWOMIR JERZY STARCZYNOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-05-19
2021-01-11
TADEUSZ BILIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-03-07
2013-07-02
MIROSŁAW ADAM BIELECKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-07-02
2019-07-05
PIOTR KAROL TRZCIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-05
2019-07-30
ADRIAN PAWEŁ ŁACH
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-30
2023-07-19
ŁUKASZ ŁACH
Członek Organu Reprezentacji
2021-01-11
2023-07-19
TADEUSZ MIREK
Członek Organu Reprezentacji
2005-04-06
2009-05-19
RYSZARD MIECZYSŁAW PORADA
Członek Organu Reprezentacji
2005-04-06
2009-05-19
LESZEK PIOTR PORADA
Członek Organu Reprezentacji
2005-04-06
2012-03-07
2005-04-06
2019-07-05
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE "D-TKA" PORADA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2019-07-05
2023-05-19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE "D-TKA" STARCZYNOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie