KRS 0000231444
NIP5482434098
REGON24005549800000
NazwaG.P. D&K INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W EKOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaG.P. D&K INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W EKOLOGII
Data rejestracji 30 mar 2005 (19 lat temu) 30 mar 2005
Data usunięcia 05 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MOSTOWA, 4, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA DRÓZD
Wspólnik
2005-03-30
2017-02-17
250 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
EWA KĘDZIOR
Wspólnik
2009-06-05
2017-02-17
250 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
PETRO ANDRUSIAK
Wspólnik
2017-02-17
2018-10-05
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
RENATA HARAZIN ILCZUK
Wspólnik
2005-03-30
2007-01-15
250 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
ANNA DRÓZD
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2017-02-17
RENATA HARAZIN ILCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2009-06-05
GRZEGORZ ILCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2009-06-05
EWA KĘDZIOR
Członek Organu Nadzoru
2009-06-05
2017-02-17
ALDONA MOSIEJKO
Członek Organu Nadzoru
2009-06-05
2017-02-17
BOGUSŁAW DRÓZD
Członek Organu Nadzoru
2009-06-05
2017-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JAN DRÓZD
PREZES ZARZĄDU
2005-03-30
2017-02-17
ANDRZEJ KĘDZIOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-05
2017-02-17
PETRO ANDRUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-17
2018-10-05
2005-03-30
2009-06-05
"TRANSHANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-30
2007-01-15
CISOWNICA, 365, CISOWNICA, 43-440, GOLESZÓW, POLSKA
2007-01-15
2009-06-05
CISOWNICA, 356, CISOWNICA, 43-440, GOLESZÓW, POLSKA
2009-06-05
2017-02-17
MALINKA, 36, WISŁA, 43-460, WISŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie