KRS 0000231357
NIP8581739454
REGON32003252900000
Nazwa"PLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLON
Data rejestracji 01 kwi 2005 (19 lat temu) 01 kwi 2005
Data usunięcia 15 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻARCZYN, 71-120, KRZYWIN GRYFIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIABURGHARD AVERDAM
Wspólnik
2005-04-01
2006-10-20
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
BOLESŁAW ZBIGNIEW CICHOCKI
Wspólnik
2005-04-01
2010-04-29
26 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ.
MONIKA BOREK
Wspólnik
2006-10-20
2015-11-24
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ
BURGHARDT AVERDAM
Wspólnik
2010-01-26
2015-11-24
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2015-11-24
2016-02-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
81111763900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
BURGHARD AVERDAM
PREZES ZARZĄDU
2005-04-01
2006-10-20
BOLESŁAW ZBIGNIEW CICHOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-01
2006-10-20
BOLESŁAW ZBIGNIEW CICHOCKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-20
2010-04-29
MONIKA BOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-20
2010-04-29
MONIKA BOREK
PREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2016-02-15
2005-04-01
2006-10-20
"ACB-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie