KRS 0000231191
NIP5242530980
REGON14009091900000
NazwaDORUM K. CZAJKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDORUM K. CZAJKA I WSPÓLNICY
Data rejestracji 31 mar 2005 (19 lat temu) 31 mar 2005
Data usunięcia 16 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. RADZYMIŃSKA, 94, WARSZAWA, 03-574, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMICHAŁ DOMINIK CZAJKA
Prokurent
2005-03-31
2019-01-16
SAMOISTNA
MAŁGORZATA GÓRSKA
Prokurent
2010-02-24
2013-04-25
SAMOISTNA
MARTA URSZULA CZAJKA TRZECIAKOWSKA
Prokurent
2005-03-31
2014-01-30
SAMOISTNA
KRZYSZTOF STANISŁAW CZAJKA
Wspólnik
2005-03-31
2005-11-30
KATARZYNA CZAJKA
Wspólnik
2005-03-31
2019-01-16
MARTA URSZULA CZAJKA TRZECIAKOWSKA
Wspólnik
2005-03-31
2013-04-25
MICHAŁ DOMINIK CZAJKA
Wspólnik
2005-03-31
2018-06-20
KRYSTYNA JADWIGA PODGÓRSKA
Wspólnik
2018-06-20
2019-01-16
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF STANISŁAW CZAJKA
Członek Organu Reprezentacji
2005-03-31
2005-11-30
KATARZYNA CZAJKA
Członek Organu Reprezentacji
2005-03-31
2019-01-16
2005-03-31
2007-09-07
NAD POTOKIEM, 16, WARSZAWA, 03-284, WARSZAWA, POLSKA
2007-09-07
2010-11-17
WYBRZEŻE GDYŃSKIE, 6 B, WARSZAWA, 01-531, WARSZAWA, POLSKA
2010-11-17
2013-04-25
ZĄBKOWSKA, 27/31, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
2013-04-25
2017-02-24
ŚW. WINCENTEGO, 114, WARSZAWA, 03-291, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie