KRS 0000230984
NIP5211074771
REGON01182778000000
NazwaTEGOMETALL REGAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEGOMETALL REGAŁY
Data rejestracji 04 kwi 2005 (19 lat temu) 04 kwi 2005
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONIŃSKA, 26, PNIEWY, 62-045, PNIEWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5800000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5211074771
data rejestracji 01 lut 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2319Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMULRICH BOHNACKER
Beneficjent
1958-07-25
ARNDT LÜDTKE
reprezentant
1973-04-19
TEGOMETALL INTERNATIONAL AG
Wspólnik
2005-04-04
2022-10-25
5.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.800.000,00 ZŁ
STEFAN HERBST
Prokurent
2016-11-23
2022-09-22
PROKURA SAMOISTNA
NORBERT MÜHLEISEN
Prokurent
2016-11-23
2020-06-08
PROKURA ŁĄCZNA
SILKE BALDAUF
Prokurent
2022-09-22
2022-10-25
PROKURA SAMOISTNA
ULRICH BOHNACKER
Beneficjent
PAN ULRICH BOHNACKER POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TEGOMETALL INTERNATIONAL AG I 100% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY TEGOMETALL INTERNATIONAL AG, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TEGOMETALL REGAŁY SP. Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TEGOMETALL REGAŁY SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, WÓWCZAS PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ULRICH BOHNACKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-04
2020-06-08
1958-07-25
HANS GERD GNAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-04
2017-03-23
PETER WETZSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-23
2017-06-30
ARNDT LÜDTKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-23
2022-10-25
1973-04-19
2005-04-04
2007-01-03
PROMETALL 300 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie