KRS 0000230968
NIP9542503469
REGON24003735900000
Nazwa"AUTO-ADALL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUTO-ADALL
Data rejestracji 22 mar 2005 (19 lat temu) 22 mar 2005
Data usunięcia 22 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROŹDZIEŃSKA, 41, KATOWICE, 40-382, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHMOSCHE LONDNER
Wspólnik
2005-03-22
2017-02-22
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22000,00 ZŁ
BENJAMIN ZEEV LERON
Wspólnik
2005-03-22
2017-02-22
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000,00 ZŁ
DANIEL BENJAMIN ADLER
Wspólnik
2005-03-22
2017-02-22
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11000,00 ZŁ
ILANA DAGAN
Wspólnik
2005-03-22
2017-02-22
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JANUSZ GĘBORSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-22
2015-04-24
ADAM BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-22
2005-08-31
ILANA DAGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-31
2017-02-22
ZEEV BENJAMIN LERON
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-31
2017-02-22
DANIEL BENJAMIN ADLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-18
2017-02-22
2005-03-22
2005-08-31
ARMII KRAJOWEJ, 72, KATOWICE, 40-671, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie