KRS 0000230938
NIP8971711498
REGON02021149000000
NazwaSIGNUM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIGNUM IT
Data rejestracji 22 mar 2005 (19 lat temu) 22 mar 2005
Data usunięcia 25 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SREBRNOGÓRSKA, 6, WROCŁAW, 50-536, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWDARIUSZ JACEK WĄSOWSKI
reprezentant
ROBERT STANISŁAW KUBSKI
Beneficjent
ROBERT STANISŁAW KUBSKI
Wspólnik
2005-03-22
2024-04-25
204 (DWIEŚCIE CZTERY) UDZIAŁY PO 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 204.000 (DWIEŚCIE CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
DARIUSZ JACEK WĄSOWSKI
Wspólnik
2005-03-22
2024-04-25
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY PO 1000 (JEDDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
MARCIN WOLAŃSKI
Wspólnik
2005-03-22
2024-04-25
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 1000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ROBERT STANISŁAW KUBSKI
Prokurent
2005-03-22
2023-02-03
SAMOISTNA
DARIUSZ JACEK WĄSOWSKI
Prokurent
2005-03-22
2015-12-16
SAMOISTNA
DARIUSZ JACEK WĄSOWSKI
Likwidator
2023-02-03
2024-04-25
ROBERT STANISŁAW KUBSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HALINA MARIA WĄSOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-22
2015-10-09
DARIUSZ JACEK WĄSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-09
2023-02-03
2022
2022-01-01
2022-12-27
2023-03-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 237275.86 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 237275.86 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 237275.86 |
Aktywa razem | 237275.86 |
B. Aktywa obrotowe | 237275.86 |
- Należności krótkoterminowe | 237275.86 |
2005-03-22
2023-02-03
SIGNUM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-22
2006-10-27
ŚWIDNICKA, 19, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
2006-10-27
2022-06-24
TURKUSOWA, 11, WROCŁAW, 52-215, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie