KRS 0000230903
REGON30007509800000
NazwaSTOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "LEKARZE GINEKOLODZY LEKARZOM" PRZY ZG PTG W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWZAJEMNEJ POMOCY "LEKARZE GINEKOLODZY LEKARZOM" PRZY ZG PTG
Data rejestracji 22 mar 2005 (19 lat temu) 22 mar 2005
Data usunięcia 03 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres POLNA, 33, POZNAŃ, 60-533, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #45 BUDOWNICTWOPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (4)
#221--- DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7310--- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRACĄ NA RZECZ POSTĘPU NAUKOWEGO W DZIEDZINIE GINEKOLOGII #8042--- SZKOLENIA #851--- DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGOLESZEK PAWELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-22
2017-02-03
MAREK SZYMON SPACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-22
2017-02-03
KRZYSZTOF JÓZEF DREWS
Członek Organu Nadzoru
2005-03-22
2017-02-03
JANA MARIA SKRZYPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-22
2017-02-03
EWA WIOLETTA BIEGAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-22
2017-02-03
SŁAWOMIR MELLER
Likwidator
2011-05-11
2017-02-03
MARCIN PRZYBYLSKI
Likwidator
2011-05-11
2017-02-03
AGNIESZKA JOLANTA ZAWIEJSKA
Likwidator
2011-05-11
2017-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB VICEPREZES ZARZĄDU. WSZELKIE DOKUMENTY PODPISUJĄ PREZES I SEKRETARZ, A PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB VICEPREZESA I SKARBNIKA.
MARCIN PRZYBYLSKI
SKARBNIK
2005-03-22
2011-05-11
AGNIESZKA JOLANTA ZAWIEJSKA
SEKRETARZ
2005-03-22
2011-05-11
EWA KAMILA WENDER OŻEGOWSKA
PREZES
2005-03-22
2011-05-11
EWA MARIA NOWAK MARKWITZ
WICEPREZES
2005-03-22
2011-05-11
ZBYSZKO PRZEMYSŁAW MALEWSKI
CZŁONEK
2005-03-22
2011-05-11
JAN MIEDZIANOWSKI
CZŁONEK
2005-03-22
2011-05-11
2005-03-22
2011-05-11
STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "LEKARZE GINEKOLODZY LEKARZOM" PRZY ZGPTG
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie