KRS 0000230710
REGON14008991600000
Nazwa"BUSINESSCLUB DESIDERIUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUSINESSCLUB DESIDERIUS
Data rejestracji 18 mar 2005 (20 lat temu) 18 mar 2005
Data usunięcia 20 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, RAKOWIEC, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2005-03-18
2007-10-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
14002808500000
MIKOŁAJ ŻYRNOW
Wspólnik
2007-10-17
2017-12-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
DESIDERIUS NORBERTUS BAAS
Wspólnik
2005-03-18
2017-12-20
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
DESIDERIUS NORBERTUS BAAS
PREZES ZARZĄDU
2005-03-18
2017-12-20
EDWIN ROELOF WAGTEVELD
VICE PREZES ZARZĄDU
2005-03-18
2007-10-17
2005-03-18
2007-10-17
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 4/6, WARSZAWA, 00-333, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-17
2014-05-06
ORZECHOWA, 2, RAKOWIEC, 82-500, KWIDZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie