KRS 0000230630
NIP6462672441
REGON24004979900000
NazwaARKAD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaARKAD-INVEST
Data rejestracji 17 mar 2005 (20 lat temu) 17 mar 2005
Data usunięcia 25 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRUSKAWKOWA, 29, BOROWO-MŁYN, 62-010, POBIEDZISKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14350000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6462672441
data rejestracji 17 mar 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPRZEMYSŁAW BORYS DORECKI
Prokurent
2006-08-01
2020-04-28
SAMOISTNA
MAREK RYSZARD MARYNIAK
Prokurent
2006-08-01
2009-09-18
SAMOISTNA
KAROLINA MARIA KOŁATA
Prokurent
2009-09-18
2023-01-23
SAMOISTNA
BERNARD GEHIN
Beneficjent
PIERRE HENRI ORIOL
Beneficjent
BERNARD GUNTHER DUMANGE
Beneficjent
ZBIGNIEW GŁODNY
Beneficjent
ZBIGNIEW GŁODNY
ZGŁASZAJĄCY - INNY
MACIEJ ALEKSANDER ADAMEK
Wspólnik
2005-03-17
2006-04-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
CEZARY SEBASTIAN ŁYNIEWSKI
Wspólnik
2005-03-17
2006-04-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MAREK RYSZARD MARYNIAK
Wspólnik
2006-04-11
2006-08-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000ZŁ
PRZEMYSŁAW DORECKI
Wspólnik
2006-04-11
2006-08-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000ZŁ
Wspólnik
2006-08-01
2018-01-12
17.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.850.000,00 ZŁ.
27681037000000
QUECHUA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2006-08-01
2018-01-12
11.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500.000,00ZŁ
ZOFIA NIEDERLIŃSKA
Wspólnik
2018-01-12
2021-01-14
11.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-01-12
2024-01-25
17.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.850.000,00 ZŁ
36611237900000
Wspólnik
2021-01-14
2024-01-25
11.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500.000,00 ZŁ
24058385000000
ZBIGNIEW GŁODNY
Powiernik
2023-01-23
2024-01-25
BERNARD GEHIN
Beneficjent
POSIADA 94% UDZIAŁÓW W GLIWICE SILESIA INWESTYCJE, KTÓRA POSIADA 98,32% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WEST SIDE INVEST SP. Z O.O., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 38,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ARKAD-INVEST SP. Z O.O
PIERRE HENRI ORIOL
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU UPADŁEGO
BERNARD GUNTHER DUMANGE
Beneficjent
POSIADA 6% UDZIAŁÓW W GLIWICE SILESIA INWESTYCJE, KTÓRA POSIADA 61,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ARKAD-INVEST SP. Z O.O.
ZBIGNIEW GŁODNY
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT NA ZASADACH USTALONYCH PRZY UDZIELANIU PROKURY.
MACIEJ ALEKSANDER ADAMEK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-17
2006-04-11
CEZARY SEBASTIAN ŁYNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-17
2006-04-11
MICHAŁ BURKAT
PREZES ZARZĄDU
2006-04-11
2010-11-19
FABIEN HENRI ROGER ROSSIGNOL BURGOS LEON
PREZES ZARZĄDU
2010-11-19
2014-08-07
MICHAŁ BURKAT
PREZES ZARZĄDU
2014-08-07
2021-01-14
PIERRE ORIOL
PREZES ZARZĄDU
2021-01-14
2024-01-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15000 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 80565.65 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6814.16 |
III. Usługi obce | 37293.27 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36458.22 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15095.1 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 56147.28 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -106617.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5114556.66 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -16318997.14 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 14350000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21433553.8 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 1064719.9 |
Aktywa razem | 5114556.66 |
A. Aktywa trwałe | 400000 |
B. Aktywa obrotowe | 4714556.66 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 3975573.11 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2005-03-17
2006-04-11
M & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-11
2023-01-23
ARKAD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-17
2006-04-11
FABRYCZNA, 2, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2006-04-11
2009-09-18
SOWIŃSKIEGO, 46, KATOWICE, 40-018, KATOWICE, POLSKA
2009-09-18
2021-01-14
GRANICZNA, 54, KATOWICE, 40-018, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie