KRS 0000230598
NIP8551532211
REGON32002637400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "STAWAL" DIMKE SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "STAWAL" DIMKE
Data rejestracji 17 mar 2005 (20 lat temu) 17 mar 2005
Data usunięcia 07 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KADM. WŁODZIMIERZA STEYERA, 2, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8551532211
data rejestracji 01 maj 2005
status Czynny
22124039141111001006178580
PEKAO I Oddział w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA
92124039141111001035183715
PEKAO I Oddział w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCHTOMASZ MICHAŁ DIMKE
Beneficjent
WALDEMAR MICHAŁ DIMKE
Beneficjent
TOMASZ MICHAŁ DIMKE
zgłaszający - członek zarządu
WALDEMAR MICHAŁ DIMKE
zgłaszający - członek zarządu
STANISŁAW WIESŁAW SULIKOWSKI
Wspólnik
2005-03-17
2018-10-24
WALDEMAR MICHAŁ DIMKE
Wspólnik
2005-03-17
2023-04-07
TOMASZ MICHAŁ DIMKE
Wspólnik
2018-10-24
2023-04-07
TOMASZ MICHAŁ DIMKE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WALDEMAR MICHAŁ DIMKE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
STANISŁAW SULIKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2005-03-17
2018-10-24
WALDEMAR DIMKE
Członek Organu Reprezentacji
2005-03-17
2023-04-07
TOMASZ MICHAŁ DIMKE
Członek Organu Reprezentacji
2018-10-24
2023-04-07
2005-03-17
2018-10-24
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "STAWAL" STANISŁAW SULIKOWSKI, WALDEMAR DIMKE SPÓŁKA JAWNA
2005-03-17
2007-09-11
BOGUSŁAWSKIEGO, 5, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
2007-09-11
2011-05-13
WYSPIAŃSKIEGO, 35 C, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie