KRS 0000230575
NIP9211870518
REGON06001852000000
NazwaSTOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W JARCZOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOMOCY RODZINIE I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W JARCZOWIE
Data rejestracji 17 mar 2005 (20 lat temu) 17 mar 2005
Data usunięcia 21 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SZKOLNA, 4, JARCZÓW, 22-664, JARCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAROSŁAW NOWAK
Likwidator
2013-04-03
2013-10-21
PAWEŁ LESZEK MROCZKOWSKI
Likwidator
2013-04-03
2013-10-21
ALINA ANNA TWARDECKA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-17
2013-10-21
ANNA MARTA ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2005-03-17
2013-10-21
MIROSŁAWA EWA KOBIELARZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-17
2007-06-20
BOGDAN KRZYSZTOF MICHNO
Członek Organu Nadzoru
2007-06-20
2013-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSTOWARZYSZENIE REPREZENTUJE ZARZĄD.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, JAK RÓWNIEŻ PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU LUB ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ORAZ SKARBNIKA. W INNYCH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH DOKUMENTY W IMIENIU STOWARZYSZENIA PODPISUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWEGO W KWOCIE WYŻEJ JAK 5000ZŁ. DO 10000ZŁ. KONIECZNA JEST UCHWAŁA ZARZĄDU PODJĘTA KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW- CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁOSUJĄCYCH ZA ZACIĄGNIĘCIEM DANEGO ZOBOWIĄZANIA. DLA ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA PRZENOSZĄCEGO WARTOŚĆ 10000 ZŁ. KONIECZNA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.
JAROSŁAW NOWAK
PRZEWODNICZĄCY
2005-03-17
2013-04-03
ARTUR KAROL JAKUBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-17
2013-04-03
ANNA MARIA POKRYWKA
SKARBNIK
2007-06-20
2010-04-09
ELIZA KATARZYNA MIESZCZAKOWSKA
SKARBNIK
2010-04-09
2013-04-03
PAWEŁ LESZEK MROCZKOWSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY
2010-04-09
2013-04-03
MARIA KIELAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-09
2013-04-03
DARIUSZ CZOP
WICEPRZEWODNICZĄCY
2005-03-17
2010-04-09
ALFRED TOMASZ DRZEWOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-17
2007-06-20
EDWARD JÓZEF PRUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-17
2010-04-09
2005-03-17
2013-04-03
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W JARCZOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie