KRS 0000230461
NIP5222766142
REGON14002573800000
Nazwa"GAWRA AF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGAWRA AF
Data rejestracji 14 mar 2005 (20 lat temu) 14 mar 2005
Data usunięcia 25 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 58C, WARSZAWA, 02-496, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1210500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓWMACIEJ ARTUR TYMIENIECKI
Wspólnik
2005-03-14
2005-07-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
TADEUSZ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2005-03-14
2005-07-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
Wspólnik
2005-07-13
2006-05-18
4.141 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.070.500,00 PLN
01193508000000
Wspólnik
2006-05-18
2015-12-21
2321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.160.500,00 ZŁOTYCH
01743908500000
Wspólnik
2015-12-21
2017-01-25
2321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.160.500,00 ZŁ
01561591600000
TADEUSZ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
Likwidator
2012-06-15
2017-01-25
TADEUSZ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
Likwidator
2008-10-03
2010-06-11
MAŁGORZATA IRENA RYSZCZUK
Likwidator
2008-10-03
2010-06-11
MAŁGORZATA RYSZCZUK
Prokurent
2005-08-02
2006-09-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MACIEJ ARTUR TYMIENIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-14
2006-09-20
TADEUSZ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-14
2008-10-03
MAŁGORZATA IRENA RYSZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-20
2008-10-03
TADEUSZ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-11
2012-06-15
MAŁGORZATA IRENA RYSZCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-11
2012-06-15
2005-03-14
2008-10-03
"GAWRA AF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-03
2010-06-11
"GAWRA AF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2005-03-14
2006-05-18
WARSZAWSKA, 58 C, WARSZAWA, 02-496, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-18
2009-01-08
DUBOIS, 15, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie