KRS 0000230362
NIP8971702217
REGON02003313600000
NazwaFARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFARE
Data rejestracji 11 mar 2005 (20 lat temu) 11 mar 2005
Data usunięcia 08 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIDZBARSKA, 35, WROCŁAW, 54-111, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971702217
data rejestracji 14 mar 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJISEBASTIAN PIOTR KUŁAKOWSKI
Wspólnik
2005-03-11
2021-12-08
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IZABELA DOROTA DONESZ PIWOWARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-11
2013-11-22
JOLANTA DANUTA ADAMCZUK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-02
2019-11-13
IZABELA DOROTA DONESZ PIWOWARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2019-11-13
2021-12-08
2005-03-11
2008-10-21
TĘCZOWA, 79/81, WROCŁAW, 53-601, WROCŁAW, POLSKA
2008-10-21
2019-11-13
FABRYCZNA, 14D, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie