KRS 0000230143
NIP8631650415
REGON26003523800000
NazwaŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH W OPATOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH W OPATOWIE
Data rejestracji 10 mar 2005 (20 lat temu) 10 mar 2005
Data usunięcia 06 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SIENKIEWICZA, 30, OPATÓW, 27-500, OPATÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJEDWARD TRZNADEL
Likwidator
2020-04-22
2023-09-06
MAREK ALEKSANDER BAŃCZEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2023-09-06
JÓZEF PIĘTA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2023-09-06
JACENTY STANISŁAW LENART
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2023-09-06
ALEKSANDER SAPIELAK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2023-09-06
LESZEK MARIAN WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2023-09-06
JÓZEF JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2023-09-06
ADAM WIĘCŁAW
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2023-09-06
FILIP WINK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2023-09-06
MAREK ZDONEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2023-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
EDWARD TRZNADEL
PREZES ZARZĄDU
2005-03-10
2020-04-22
JERZY KWAPISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-10
2020-04-22
PIOTR PANASIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-10
2020-04-22
2005-03-10
2020-04-22
ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH W OPATOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie