KRS 0000229977
REGON36632080100000
NazwaBIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOTECH
Data rejestracji 08 mar 2005 (20 lat temu) 08 mar 2005
Data usunięcia 02 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TUMIDAJSKIEGO, 9, BIECZ, 38-340, BIECZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #283 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #291 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #401 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #403 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOANDRZEJ JAN WÓJTOWICZ
Wspólnik
2005-03-08
2021-08-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
EDWARD KUKULAK
Wspólnik
2005-03-08
2010-06-17
25 UDZIAŁÓW, DWANAŚIE TYSIĘCY PIĘĆSET (12.500,-)ZŁOTYCH
STANISŁAW KUKULAK
Wspólnik
2005-03-08
2010-06-17
25 UDZIAŁÓW, DWANAŚIE TYSIĘCY PIĘĆSET (12.500,-)ZŁOTYCH
LEON TEOFIL MACHALICA
Wspólnik
2005-03-08
2010-06-17
25 UDZIAŁÓW, DWANAŚIE TYSIĘCY PIĘĆSET (12.500,-)ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ JAN WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-03-08
2014-08-01
EDWARD KUKULAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-08
2014-08-01
STANISŁAW KUKULAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-08
2014-08-01
LEON MACHALICA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-08
2014-08-01
LIDIA BOŻENA ORWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-08-01
2021-08-02
2005-03-08
2021-08-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-08
2021-08-02
BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-08
2021-08-02
TUMIDAJSKIEGO, 9, BIECZ, 38-340, BIECZ, POLSKA
2005-03-08
2021-08-02
282 - PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH, PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2005-03-08
2021-08-02
283 - PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
2005-03-08
2021-08-02
291 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
2005-03-08
2021-08-02
401 - WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2005-03-08
2021-08-02
403 - PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2005-03-08
2021-08-02
452 - WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
2005-03-08
2021-08-02
453 - WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
2005-03-08
2021-08-02
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
2005-03-08
2021-08-02
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie