KRS 0000229896
NIP6342550818
REGON24004217100000
Nazwa"DAFEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDAFEX
Data rejestracji 22 mar 2005 (19 lat temu) 22 mar 2005
Data usunięcia 19 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICKA, 234, KATOWICE, 40-861, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5113 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHARTUR IRENEUSZ HOFFMAN
Likwidator
2013-01-25
2015-01-19
JANUSZ MICHAŁ CZAJKA
Likwidator
2013-01-25
2015-01-19
JANUSZ MICHAŁ CZAJKA
Wspólnik
2005-03-22
2015-01-19
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000,00 ZŁ
ARTUR IRENEUSZ HOFFMAN
Wspólnik
2005-03-22
2015-01-19
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JANUSZ MICHAŁ CZAJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-22
2013-01-25
ARTUR IRENEUSZ HOFFMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-22
2013-01-25
2005-03-22
2013-01-25
"DAFEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-22
2005-12-21
LIGOCKA, 7, KATOWICE, 40-570, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie