KRS 0000229689
NIP5262843736
REGON14004703600000
Nazwa"NOWOCZESNA FIRMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWOCZESNA FIRMA
Data rejestracji 03 mar 2005 (20 lat temu) 03 mar 2005
Data usunięcia 23 mar 2011 23 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERTNICZA, 141, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1110000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262843736
data rejestracji 21 mar 2005
status Czynny
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #72 INFORMATYKA #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #80 EDUKACJA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAIRENEUSZ GRZEGORZ TOMCZAK
Beneficjent
IRENEUSZ GRZEGORZ TOMCZAK
reprezentant
ANDRZEJ OLEJNICZAK
Wspólnik
2005-03-03
2007-02-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁOTYCH
WŁADYSŁAW FARAFONOW
Wspólnik
2007-02-02
2011-03-23
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH
DOROTA MRÓWKA
Wspólnik
2007-06-13
2011-03-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
IRENEUSZ GRZEGORZ TOMCZAK
Wspólnik
2007-06-13
2011-03-23
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH
JACEK MARCIN GOJ
Wspólnik
2005-03-03
2007-02-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF SEBASTIAN ZIELIŃSKI
Wspólnik
2010-09-30
2011-03-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
MONIKA ZOFIA NOWACKA-SAHIN
Wspólnik
2010-09-30
2011-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ SOBSTYL
Wspólnik
2010-09-30
2011-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
IRENEUSZ GRZEGORZ TOMCZAK
Beneficjent
POSIADANIE PRAW KONTROLNYCH W FUNDACJI, MAJĄCEJ 57,95% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-03
2007-02-02
IRENEUSZ GRZEGORZ TOMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-02
2010-02-24
WŁADYSŁAW FARAFONOW
WICE PREZES ZARZĄDU
2007-02-02
2010-02-24
WŁADYSŁAW FARAFONOW
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2011-03-23
2005-03-03
2009-09-18
FLORY, 9, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie