KRS 0000229387
NIP6762270296
REGON35685636600000
NazwaMIKASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIKASA
Data rejestracji 25 lut 2005 (20 lat temu) 25 lut 2005
Data usunięcia 19 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUPA, 5, KRAKÓW, 31 - 057, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762270296
data rejestracji 05 sie 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATREVOR GILE
Beneficjent
AGNIESZKA TYNKIEWICZ GILE
Beneficjent
ALEKSANDRA VEKIĆ KACZMARCZYK
reprezentant
AGNIESZKA TYNKIEWICZ GILE
Wspólnik
2005-02-25
2021-11-19
510 UDZIAŁÓW (PIĘĆSET DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 (PIĘĆDZIESIĄT)ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
TREVOR GILE
Wspólnik
2005-02-25
2021-11-19
490 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50(PIĘĆDZIESIĄT)ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 24.500 ZŁ(DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET)ZŁOTYCH
ALEKSANDRA VEKIĆ KACZMARCZYK
Likwidator
2021-05-10
2021-11-19
TREVOR GILE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGNIESZKA TYNKIEWICZ GILE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
TREVOR GILE
PREZES ZARZĄDU
2005-02-25
2019-12-24
AGNIESZKA TYNKIEWICZ GILE
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-25
2018-11-14
ALEKSANDRA VEKIĆ KACZMARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2019-12-24
2021-05-10
2005-02-25
2021-05-10
MIKASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-25
2005-12-09
JÓZEFA, 12, KRAKÓW, 31-056, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie