KRS 0000229333
NIP9570986020
REGON22001914700000
NazwaFUNDACJA KWIATY POLSKIE
Krótka nazwaKWIATY POLSKIE
Data rejestracji 25 lut 2005 (20 lat temu) 25 lut 2005
Data usunięcia 16 mar 2018 16 mar 2018
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WITA STWOSZA, 73, GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9404Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJELŻBIETA MARIA KUŚMIEREK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-17
2009-08-26
TOMASZ STANISŁAW KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2005-02-25
2008-10-17
BOGDAN PIĘTA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-25
2008-10-17
DOROTA WROTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-25
2008-10-17
ELŻBIETA MARIA FLISIK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-12
2018-03-16
MAREK LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-12
2018-03-16
WIESŁAWA ELŻBIETA WIERZBICKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-17
2018-03-16
MARIOLA KRYSTYNA WIRASZKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-17
2009-08-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SKŁADA SAMODZIELNIE
MAREK LISOWSKI
PREZES
2005-02-25
2008-10-17
MAREK ZAŻDŻYK
WICEPREZES
2005-02-25
2008-10-17
MARIUSZ RYBICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-17
2018-03-16
DOROTA JĘDRZEJEWSKA
WICEPREZES
2008-10-17
2012-07-16
IZABELA STEFANIA CZARNOWSKA
SEKRETARZ
2008-10-17
2011-11-04
HALINA KUNEGUNDA KULING
SEKRETARZ
2012-07-16
2015-01-16
HALINA TERESA KOWALIK
WICEPREZES
2012-07-16
2015-01-16
2005-02-25
2008-10-17
PARTYZANTÓW, 27 A, GDAŃSK, 80-254, GDAŃSK, POLSKA
2008-10-17
2011-11-04
BIAŁA, 11a, GDAŃSK, 80-435, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie