KRS 0000229215
NIP7341002305
REGON49048783800000
Nazwa"INOTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINOTEC
Data rejestracji 23 lut 2005 (20 lat temu) 23 lut 2005
Data usunięcia 23 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RADZIECKA, 39, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7341002305
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETWIKTORIA DANUTA TYSZKIEWICZ
Wspólnik
2015-04-13
2020-04-23
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ ORAZ 955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.750,00 ZŁ WSPÓLNIE Z MACIEJEM ŻUCHOWICZEM
JAN ŻUCHOWICZ
Wspólnik
2005-02-23
2015-04-13
955 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.750,00 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ERICH SCHURMANN
Wspólnik
2005-02-23
2006-03-31
441 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22050,00 ZŁOTYCH
MACIEJ JAN ŻUCHOWICZ
Wspólnik
2015-04-13
2020-04-23
955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.750,00 ZŁ WSPÓLNIE Z WIKTORIĄ ŻUCHOWICZ
WIKTORIA DANUTA TYSZKIEWICZ
Likwidator
2019-05-13
2020-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN ŻUCHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-02-23
2015-04-13
WIKTORIA DANUTA TYSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-04-13
2019-05-13
MACIEJ JAN ŻUCHOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-13
2019-05-13
JADWIGA GRAŻYNA MATCZYŃSKA ŻUCHOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-13
2019-05-13
2005-02-23
2019-05-13
"INOTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie