KRS 0000229002
NazwaPROBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROBICO
Data rejestracji 01 mar 2005 (20 lat temu) 01 mar 2005
Data usunięcia 19 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORCZAKA, 95, KATOWICE, 40-340, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #311 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #312 WYKONAWSTWO ORAZ POMIARY SIECI I SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #333 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #334 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH #343 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #80 EDUKACJA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEOTADEUSZ BURZEC
Likwidator
2005-10-06
2006-12-19
TADEUSZ BURZEC
Wspólnik
2005-03-01
2006-12-19
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000ZŁ
SEBASTIAN ADAM ŁAGUN
Wspólnik
2005-03-01
2006-12-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500ZŁ
ANNA MARIA STRZELIŃSKA
Wspólnik
2005-03-01
2006-12-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN ADAM ŁAGUN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-01
2005-10-06
ANNA MARIA STRZELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-01
2005-10-06
TADEUSZ BURZEC
PREZES ZARZĄDU
2005-03-01
2005-10-06
2005-03-01
2005-10-06
PROBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie