KRS 0000228230
NIP6751321920
REGON12000337900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ENERGIA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ENERGIA-TECH
Data rejestracji 09 lut 2005 (20 lat temu) 09 lut 2005
Data usunięcia 31 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 20A, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHJAN WŁADYSŁAW MITAN
Wspólnik
2005-02-09
2017-11-24
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁ
WOJCIECH KRZYSZTOF ROZWADOWSKI
Wspólnik
2005-02-09
2018-10-31
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁ
PRZEMYSŁAW STANISŁAW ZACHARA
Wspólnik
2005-02-09
2018-10-31
50 UDZIAŁÓW SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 25000,00 ZŁ SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
WALDEMAR KAROL ORECHWA
Wspólnik
2006-04-04
2012-06-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
ELŻBIETA ZOFIA FERET
Wspólnik
2017-11-24
2018-10-31
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ
WOJCIECH ROZWADOWSKI
Likwidator
2017-11-20
2018-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN WŁADYSŁAW MITAN
PREZES ZARZĄDU
2005-02-09
2017-11-20
WOJCIECH KRZYSZTOF ROZWADOWSKI
WICEPREZES DO SPRAW TECHNICZNYCH
2005-02-09
2017-11-20
PRZEMYSŁAW STANISŁAW ZACHARA
WICEPREZES DO SPRAW EKONOMICZNYCH
2005-02-09
2017-11-20
WALDEMAR KAROL ORECHWA
WICEPREZES ZARZĄDU D/S BUDOWLANYCH
2006-04-04
2012-06-21
2005-02-09
2017-11-20
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ENERGIA- TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-09
2017-11-24
FABRYCZNA, 20A, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie