KRS 0000228214
NIP6751323698
REGON12000286500000
NazwaFUNDACJA MUZEUM DLA DZIECI
Krótka nazwaMUZEUM DLA DZIECI
Data rejestracji 09 lut 2005 (20 lat temu) 09 lut 2005
Data usunięcia 22 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ARIAŃSKA, 13, KRAKÓW, 31-505, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9233Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9252A DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA SUŁKOWSKA
Likwidator
2010-04-23
2011-04-22
PIOTR EUGENIUSZ SUŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2011-04-22
DOROTA OCHWAT
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2011-04-22
KRZYSZTOF OCHWAT
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2011-04-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNADCJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
JAKUB ADAM KOŚCIUKIEWICZ
SKARBNIK
2005-02-09
2010-04-23
MAŁGORZATA AGNIESZKA SUŁKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-02-09
2010-04-23
EWA MAGDALENA KOŚCIUKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-09
2010-04-23
2005-02-09
2010-04-23
FUNDACJA MUZEUM DLA DZIECI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie