KRS 0000227850
NIP7732322988
REGON59230763600000
Nazwa"FH STOTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFH STOTON
Data rejestracji 14 lut 2005 (20 lat temu) 14 lut 2005
Data usunięcia 25 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOSNOWA, 95, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97 - 200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7732322988
data rejestracji 01 lut 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHŁUKASZ SYLWESTER KOPEĆ
Beneficjent
KAROL JAROSŁAW KOPEĆ
Beneficjent
KAROL JAROSŁAW KOPEĆ
reprezentant
MARZENA BEATA KOPEĆ
Beneficjent
JAROSŁAW SYLWESTER KOPEĆ
Wspólnik
2005-02-14
2006-04-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
MACIEJ JANUSZ ANTOLAK
Wspólnik
2006-04-18
2009-05-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
MIROSŁAW KRZYSZTOF CIESIELSKI
Wspólnik
2006-04-18
2009-05-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ.
JAROSŁAW ANTONI WOŹNIAK
Wspólnik
2006-04-18
2009-01-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
JAROSŁAW SYLWESTER KOPEĆ
Wspólnik
2008-12-16
2016-07-29
2.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.025.000,00 ZŁ
KAROL JAROSŁAW KOPEĆ
Wspólnik
2016-07-29
2021-08-25
684 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 342.000,00 ZŁ
MARZENA BEATA KOPEĆ
Wspólnik
2016-07-29
2021-08-25
683 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 341.500,00 ZŁ
ŁUKASZ SYLWESTER KOPEĆ
Wspólnik
2016-07-29
2021-08-25
683 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 341.500,00 ZŁ
WOJCIECH BORKOWSKI
Prokurent
2009-06-23
2021-01-12
PROKURA SAMOISTNA
KAROL JAROSŁAW KOPEĆ
Likwidator
2021-01-12
2021-08-25
ŁUKASZ SYLWESTER KOPEĆ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROL JAROSŁAW KOPEĆ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARZENA BEATA KOPEĆ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-14
2009-06-23
TADEUSZ SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-23
2014-04-15
KAROL KOPEĆ
PREZES ZARZĄDU
2014-04-15
2021-01-12
2005-02-14
2021-01-12
"FH STOTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-14
2012-09-11
MIRECKIEGO, 123, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie