KRS 0000227805
NIP7540337959
REGON00044889300000
NazwaSPÓŁDZIELCZA HURTOWNIA ZAOPATRZENIA RZEMIOSŁA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA HURTOWNIA ZAOPATRZENIA RZEMIOSŁA
Data rejestracji 03 lut 2005 (20 lat temu) 03 lut 2005
Data usunięcia 18 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZBOŻOWA, 1, OPOLE, 45-763, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWKRZYSZTOF KARWACZ
Członek Organu Nadzoru
2010-09-24
2013-07-24
KAROL GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-24
2013-07-24
STANISŁAW WIECHA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-24
2016-05-18
RAJNER SZIC
Członek Organu Nadzoru
2013-07-24
2016-05-18
RENATA SETNICKA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-24
2016-05-18
KONRAD JAN OWCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-03
2016-05-18
TERESA BOCHENEK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-03
2010-09-24
JAN LUDWIK ZIEMBA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-03
2013-07-24
ROMAN EMIL ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-03
2007-12-20
HALINA IZABELA SZOPIŃSKA ZIEMBA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-03
2016-05-18
ZBIGNIEW FELIKS POKUSZYŃSKI
Likwidator
2015-09-08
2016-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ HURTOWNI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU HURTOWNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
STANISŁAW HERBERT PAWLETA
PREZES ZARZĄDU
2005-02-03
2007-09-17
WITOLD RYSZARD MIAZGA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-02-03
2013-03-29
NORBERT MARCIN GRIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-03
2010-09-24
ŁUCJA PAWLETA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-17
2015-09-08
RÓŻA MARIA SOBCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-15
2013-03-29
RÓŻA MARIA SOBCZYK
ZASTĘPCA PREZESA ZRAZĄDU
2013-03-29
2015-09-08
JAN DAMBON
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-29
2015-09-08
2005-02-03
2015-09-08
SPÓŁDZIELCZA HURTOWNIA ZAOPATRZENIA RZEMIOSŁA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie