KRS 0000227780
NIP6182009411
REGON30000998300000
NazwaNT TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNT TRANSFER
Data rejestracji 03 lut 2005 (20 lat temu) 03 lut 2005
Data usunięcia 23 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 15, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-225, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘWOJCIECH STANISŁAW JAŚKIEWICZ
Wspólnik
2005-02-03
2014-06-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ANNA ŚLIWIŃSKA
Wspólnik
2005-02-03
2014-06-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KUBIAK
Wspólnik
2014-06-09
2017-03-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JÓZEF SECLER
Wspólnik
2017-03-07
2024-02-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
STANISŁAW ŚLIWIŃSKI
Prokurent
2005-02-03
2017-03-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF ANTONI KUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-03
2013-10-28
KRZYSZTOF KUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-09
2015-05-15
MAREK ŁAGOŃ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-15
2017-03-07
WALDEMAR CZARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-07
2018-10-26
2005-02-03
2015-05-15
"PBUR MURBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-15
2017-03-07
KAD-BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-03
2015-05-15
H. SAWICKIEJ, 34 G, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2015-05-15
2017-03-07
UL. FRYDERYKA CHOPINA, 23, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie