KRS 0000227733
NIP5851412521
REGON22000752300000
NazwaFINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINES
Data rejestracji 02 lut 2005 (20 lat temu) 02 lut 2005
Data usunięcia 23 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 59, SOPOT, 81-771, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851412521
data rejestracji 17 lut 2005
status Czynny
55132000192255225520000001
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
53132000192255227720000001
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
61109010980000000154152526
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
84105017641000002295078295
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
16109010980000000126065822
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
03105017641000002295076455
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
52132000192255228820000001
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
54132000192255226620000001
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
74105017641000002418786261
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
66132000192244223320000001
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPIOTR DANIEL PRZEDLACKI
Beneficjent
KRZYSZTOF OPALIŃSKI
Beneficjent
PIOTR DANIEL PRZEDLACKI
reprezentant
Wspólnik
2005-02-02
2007-10-15
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
19199793000000
KRZYSZTOF OPALIŃSKI
Wspólnik
2007-10-15
2012-05-23
1.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.000,00 ZŁ
TOMASZ RADZIK
Wspólnik
2007-10-15
2012-05-23
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
PIOTR DANIEL PRZEDLACKI
Wspólnik
2007-10-15
2012-05-23
1.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.000,00 ZŁ
MARCIN ROBERT ŁUKAJTIS
Wspólnik
2007-10-15
2012-05-23
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
PIOTR DANIEL PRZEDLACKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
KRZYSZTOF OPALIŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
BEATA NYLEC
PREZES ZARZĄDU
2005-02-02
2007-01-09
BEATA NYLEC
VICE PREZES ZARZĄDU
2007-01-09
2007-11-02
PRZEMYSŁAW DANIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-02
2006-10-23
PIOTR DANIEL PRZEDLACKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-09
2012-05-23
2005-02-02
2012-05-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-02
2012-05-23
FINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-02
2012-05-23
GRUNWALDZKA, 59, SOPOT, 81-771, SOPOT, POLSKA
2010-02-23
2012-05-23
1820Z - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2010-02-23
2012-05-23
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2010-02-23
2012-05-23
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2010-02-23
2012-05-23
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2010-02-23
2012-05-23
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2010-02-23
2012-05-23
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2010-02-23
2012-05-23
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2010-02-23
2012-05-23
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2010-02-23
2012-05-23
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2010-02-23
2012-05-23
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie