KRS 0000227669
NIP6792835633
REGON12000394200000
NazwaPOLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSOURCE
Data rejestracji 01 lut 2005 (20 lat temu) 01 lut 2005
Data usunięcia 13 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JÓZEFITÓW, 2, KRAKÓW, 30-039, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792835633
data rejestracji 25 lut 2005
status Czynny
02124045751978000054600850
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Kazimierza Wielkiego 75
ul. Kazimierza Wielkiego 75 30-074 Kraków POLSKA
09124045751787000054629965
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Kazimierza Wielkiego 75
ul. Kazimierza Wielkiego 75 30-074 Kraków POLSKA
48124045751111000054617861
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Kazimierza Wielkiego 75
ul. Kazimierza Wielkiego 75 30-074 Kraków POLSKA
70124045331111001098857855
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #72 INFORMATYKAARKADIY DOBKIN
Beneficjent
1960-06-03
JASON DAVID PETERSON
Beneficjent
1963-01-23
AGNIESZKA JULIA BĄK
zgłaszający - prokurent
ADAM STANISŁAW BARTKOWSKI
Wspólnik
2005-02-01
2017-02-13
119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ 59.500 ZŁ
ADVENT RESOURCES INC
Wspólnik
2012-01-17
2012-03-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
AGNIESZKA JULIA BĄK
Prokurent
2009-12-07
2017-02-13
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ WAŚNIOWSKI
Prokurent
2009-12-07
2017-02-13
PROKURA SAMOISTNA
ADAM STANISŁAW BARTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-01
2009-12-07
MAŁGORZATA BARTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-01
2010-07-07
ANNA BARBARA FORNAL
Członek Organu Nadzoru
2005-02-01
2010-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR ANDRZEJ OLSZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-01
2009-12-07
ADAM STANISŁAW BARTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-07
2017-02-13
2005-02-01
2005-02-21
KĘPNA, 15, KRAKÓW, 30-427, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie