KRS 0000227469
NIP8133388007
REGON18002058900000
NazwaPLUS EUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLUS EUREKA
Data rejestracji 01 lut 2005 (20 lat temu) 01 lut 2005
Data usunięcia 07 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODGÓRSKA, 21, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMRYSZARD FEDOROWICZ
Wspólnik
2005-02-01
2012-09-21
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
TOMASZ PIEPRZNY
Wspólnik
2012-09-21
2022-07-07
91 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45 500 ZŁ
BARBARA FEDOROWICZ
Wspólnik
2005-02-01
2012-09-21
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARBARA FEDOROWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-01
2012-09-21
GABRIELA ZOFIA PIEPRZNA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-21
2022-07-07
RYSZARD FEDOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-02-01
2012-09-21
2005-02-01
2006-10-11
PCK, 2, RZESZÓW, 35-060, RZESZÓW, POLSKA
2006-10-11
2012-09-12
3 MAJA, 11, RZESZÓW, 35-030, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie