KRS 0000227075
REGON00387073000000
Nazwa"HYDROGEOWIERT" SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"HYDROGEOWIERT" PRACY
Data rejestracji 26 sty 2005 (20 lat temu) 26 sty 2005
Data usunięcia 19 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TOROWA, 16C, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #45 BUDOWNICTWO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMWŁODZIMIERZ MARCINEK
Likwidator
2007-02-28
2008-12-19
ELŻBIETA JANINA CZAPCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-26
2008-12-19
WIESŁAW SEREDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-26
2008-12-19
MICHAŁ SYNOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2005-01-26
2008-12-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJA DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA.
LIDIA KRYSTYNA SKALICZ
PREZES
2005-01-26
2007-02-28
WŁODZIMIERZ MARCINEK
ZASTĘPCA PREZESA DO SPRAW TECHNICZNYCH
2005-01-26
2007-02-28
STANISŁAW KASPRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-26
2007-02-28
2005-01-26
2007-02-28
"HYDROGEOWIERT" SPÓŁDZIELNIA PRACY
2005-01-26
2007-08-16
RZEMIEŚLNICZA, 1, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie