KRS 0000226971
NIP1010000752
REGON89155502100000
NazwaPRP POLKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRP POLKOWICE
Data rejestracji 21 sty 2005 (20 lat temu) 21 sty 2005
Data usunięcia 18 mar 2015 18 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MUZEALNA, 2, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKZBIGNIEW PRZYBYLAK
Wspólnik
2005-01-21
2015-03-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BORYS PUDELEWICZ
Wspólnik
2005-01-21
2015-03-18
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MIROSŁAW RYBAK
Wspólnik
2005-01-21
2015-03-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
HENNEBERG BAUUNTERNEHMUNG GMBH
Wspólnik
2005-01-21
2015-03-18
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW PRZYBYLAK
Likwidator
2014-01-10
2015-03-18
MAŁGORZATA PUDELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2015-03-18
BOŻENA JURKIEWICZ RYBAK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2015-03-18
ELŻBIETA PRZYBYLAK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2015-03-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2014-01-10
BORYS PUDELEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2014-01-10
MIROSŁAW RYBAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2014-01-10
2005-01-21
2014-01-10
PRP POLKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-10
2014-02-17
PRP ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2005-01-21
2007-01-31
MAZOWIECKA, 3, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie